Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-11 |