Org.nr: 559307-3801
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Solin, Lars Christer | 2024-08-29 |
Huvudansvarig revisor | Dirkse, Thijs | 2023-09-09 |
Revisor | PricewaterhouseCoopers AB | 2023-09-09 |
Styrelseledamot | Engelbert, Stig Oscar Albert | 2023-04-25 |
Styrelsesuppleant | Sundström, Per Axel | 2023-04-25 |
Huvudansvarig revisor | Robertson, Åsa Carina | 2023-02-02 |