Org.nr: 559107-1179
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Georgiadis, Ilias | 2024-08-16 |
Styrelseledamot | Nicander, Mikael Ulf Robert | 2024-08-16 |
Styrelseledamot | Georgiadis, Tomas | 2024-08-16 |
Styrelseledamot | Georgiadis, Ilias | 2024-08-16 |
Huvudansvarig revisor | Månsson, Sebastian Ragnar Ivar | 2024-08-16 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-08-16 |
Huvudansvarig revisor | Thorling, Magnus Ivar | 2023-08-23 |
Ordförande | Segerborg, Ulf Gustaf | 2022-11-18 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2022-11-18 |
Styrelseledamot | Paljak, Jakob Johan Herman | 2022-11-18 |
Styrelseledamot | Segerborg, Ulf Gustaf | 2022-11-18 |
Huvudansvarig revisor | Danielsson, Per Anders Christian | 2022-11-18 |
Revisor | Hagahuset Ekonomi AB | 2022-11-18 |
Ordförande | Leibel, Per Martin Stellan | 2022-03-24 |
Styrelseledamot | Leibel, Anna Karin Elisabet | 2022-03-24 |
Styrelseledamot | Leibel, Odd Lasse | 2022-03-24 |
Styrelseledamot | Leibel, Per Martin Stellan | 2022-03-24 |
Styrelseledamot | Leibel, Kristina | 2022-03-24 |