Org.nr: 556320-3735
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Georgiadis, Ilias | 2024-08-19 |
Styrelseledamot | Nicander, Mikael Ulf Robert | 2024-08-19 |
Styrelseledamot | Georgiadis, Tomas | 2024-08-19 |
Styrelseledamot | Georgiadis, Ilias | 2024-08-19 |
Huvudansvarig revisor | Månsson, Sebastian Ragnar Ivar | 2024-08-19 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-08-19 |
Huvudansvarig revisor | Thorling, Magnus Ivar | 2023-08-23 |
Ordförande | Segerborg, Ulf Gustaf | 2022-12-17 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2022-12-17 |
Styrelseledamot | Paljak, Jakob Johan Herman | 2022-12-17 |
Styrelseledamot | Segerborg, Ulf Gustaf | 2022-12-17 |
Extern verkställande direktör | Fredriksson, Jonny Erik Anders | 2022-12-17 |
Revisor | Hallberg, Carl Magnus | 2022-12-17 |
Revisorssuppleant | Hero, Håkan Börje | 2022-07-29 |
Ordförande | Andreasson, Per Folke | 2022-05-31 |
Styrelseledamot | Andreasson, Per Folke | 2022-05-31 |
Styrelsesuppleant | Fredriksson, Anna Eivor Viktoria | 2022-05-31 |