Org.nr: 556788-5404
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Georgiadis, Ilias | 2024-08-14 |
Styrelseledamot | Nicander, Mikael Ulf Robert | 2024-08-14 |
Styrelseledamot | Georgiadis, Tomas | 2024-08-14 |
Styrelseledamot | Georgiadis, Ilias | 2024-08-14 |
Huvudansvarig revisor | Månsson, Sebastian Ragnar Ivar | 2024-08-14 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-08-14 |
Huvudansvarig revisor | Thorling, Magnus Ivar | 2023-08-24 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2023-01-10 |
Ordförande | Segerborg, Ulf Gustaf | 2022-10-21 |
Styrelseledamot | Ekeblom, Anna Cecilia | 2022-10-21 |
Styrelseledamot | Segerborg, Ulf Gustaf | 2022-10-21 |
Styrelseledamot | Jansson, Anton Gustav | 2022-10-21 |
Verkställande direktör | Segerborg, Ulf Gustaf | 2022-10-21 |