Org.nr: 556766-9634
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Georgiadis, Ilias | 2024-08-16 |
Styrelseledamot | Nicander, Mikael Ulf Robert | 2024-08-16 |
Styrelseledamot | Georgiadis, Tomas | 2024-08-16 |
Styrelseledamot | Georgiadis, Ilias | 2024-08-16 |
Huvudansvarig revisor | Månsson, Sebastian Ragnar Ivar | 2024-08-16 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-08-16 |
Huvudansvarig revisor | Thorling, Magnus Ivar | 2023-08-23 |
Ordförande | Segerborg, Ulf Gustaf | 2023-03-16 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2023-03-16 |
Styrelseledamot | Paljak, Jakob Johan Herman | 2023-03-16 |
Styrelseledamot | Segerborg, Ulf Gustaf | 2023-03-16 |
Ordförande | Fors, Inga Lena | 2022-06-11 |
Styrelseledamot | Johansson, Kjell Gustaf | 2022-06-11 |
Styrelseledamot | Fors, Inga Lena | 2022-06-11 |
Styrelsesuppleant | Johansson, Kjell Anders | 2022-06-11 |
Revisor | Johansson, Hans Göran | 2022-06-11 |