Org.nr: 559311-4563
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Georgiadis, Ilias | 2024-08-16 |
Styrelseledamot | Georgiadis, Tomas | 2024-08-16 |
Styrelseledamot | Georgiadis, Ilias | 2024-08-16 |
Styrelseledamot | Nicander, Mikael Ulf Robert | 2024-08-16 |
Huvudansvarig revisor | Thorling, Magnus Ivar | 2024-08-16 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-08-16 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2023-01-13 |
Ordförande | Segerborg, Ulf Gustaf | 2022-11-18 |
Styrelseledamot | Ekeblom, Anna Cecilia | 2022-11-18 |
Styrelseledamot | Segerborg, Ulf Gustaf | 2022-11-18 |
Styrelseledamot | Larsson, Lars Anders | 2021-11-20 |
Styrelsesuppleant | Dahlin, Jan Totte | 2021-11-20 |
Styrelsesuppleant | Lovén, Jan Anders Fredrik | 2021-11-20 |