Org.nr: 559240-0401
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Georgiadis, Ilias | 2024-08-21 |
Styrelseledamot | Nicander, Mikael Ulf Robert | 2024-08-21 |
Styrelseledamot | Georgiadis, Tomas | 2024-08-21 |
Styrelseledamot | Georgiadis, Ilias | 2024-08-21 |
Huvudansvarig revisor | Månsson, Sebastian Ragnar Ivar | 2024-08-21 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-08-21 |
Huvudansvarig revisor | Thorling, Magnus Ivar | 2023-08-24 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2023-01-13 |
Ordförande | Segerborg, Ulf Gustaf | 2022-12-08 |
Styrelseledamot | Paljak, Jakob Johan Herman | 2022-12-08 |
Styrelseledamot | Segerborg, Ulf Gustaf | 2022-12-08 |
Styrelseledamot | Gustafsson, Jan Ingvar | 2021-11-26 |
Styrelsesuppleant | Lindgren, Linus Christian Jonny | 2021-11-26 |
Huvudansvarig revisor | Bygghammar, Mattias Erik | 2021-11-26 |