Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-08 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-11-30 |
||
Prokurist Utträde: 2023-11-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-09 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-06 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-08-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-29 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-05 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-05 |