Org.nr: 559343-1199
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Olsson, Per Henrik | 2024-06-11 |
Styrelseledamot | Skyddad identitet | 2024-01-25 |
Styrelseledamot | Haglund, Kent Christian | 2023-11-09 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2023-11-09 |
Styrelseledamot | Bång, Eva Ann-Charlotte | 2023-01-21 |
Ordförande | Orsmark, Carl Ola Mattias | 2022-02-10 |
Styrelseledamot | Berglund, Per Fredrik | 2022-02-10 |
Styrelseledamot | Orsmark, Carl Ola Mattias | 2022-02-10 |
Styrelsesuppleant | Månesköld, Kristina Maria | 2022-02-10 |
Huvudansvarig revisor | Jagner, Harald Clifford | 2022-02-10 |
Revisor | Deloitte AB | 2022-02-10 |
Styrelseledamot | Berggren, Anita Helena | 2021-12-01 |
Styrelsesuppleant | Eljans, Eva Margareta | 2021-12-01 |