Org.nr: 559267-7370
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Olsson, Per Henrik | 2024-06-11 |
Styrelseledamot | Skyddad identitet | 2024-02-03 |
Styrelseledamot | Haglund, Kent Christian | 2023-11-21 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2023-11-21 |
Huvudansvarig revisor | Hasslund, Robert Jan | 2023-05-24 |
Revisor | RSM Stockholm AB | 2023-05-24 |
Styrelseledamot | Bång, Eva Ann-Charlotte | 2023-01-21 |
Styrelseledamot | Luo, Ling | 2022-02-24 |
Styrelsesuppleant | Liu, Lucas | 2022-02-24 |