Org.nr: 556843-2719
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Olsson, Per Henrik | 2024-05-29 |
Verkställande direktör | Olsson, Per Henrik | 2024-05-29 |
Styrelseledamot | Skyddad identitet | 2024-01-25 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2023-11-02 |
Styrelseledamot | Heineman, Hans Mikael | 2023-03-03 |
Styrelsesuppleant | Fellborn, Lars Peter Torgny | 2023-03-03 |