Org.nr: 556747-4985
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Olsson, Per Henrik | 2024-06-11 |
Styrelseledamot | Skyddad identitet | 2024-01-25 |
Styrelseledamot | Haglund, Kent Christian | 2023-11-09 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2023-11-09 |
Styrelseledamot | Bång, Eva Ann-Charlotte | 2023-01-24 |
Ordförande | Stam Rosenberg, Anne-Charlotte | 2022-04-21 |
Styrelseledamot | Rosenberg, Jan Tomas Otto | 2022-04-21 |
Styrelseledamot | Stam Rosenberg, Anne-Charlotte | 2022-04-21 |
Styrelseledamot | Söderberg, Per Fredrik | 2022-04-21 |
Styrelseledamot | Andersson, Sven Ove Jonas | 2022-04-21 |
Styrelsesuppleant | Bergvall, Thomas Lars Ingemar | 2022-04-21 |
Revisor | Palm, Christer Michael | 2022-04-21 |