Org.nr: 559028-8279
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Olsson, Per Henrik | 2024-06-11 |
Styrelseledamot | Skyddad identitet | 2024-02-14 |
Styrelseledamot | Haglund, Kent Christian | 2024-02-01 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2024-02-01 |
Styrelseledamot | Bång, Eva Ann-Charlotte | 2023-01-17 |