Org.nr: 559344-5504
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Olsson, Per Henrik | 2024-05-29 |
Verkställande direktör | Olsson, Per Henrik | 2024-05-29 |
Styrelseledamot | Skyddad identitet | 2024-02-03 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2023-11-02 |
Styrelseledamot | Haglund, Kent Christian | 2023-02-28 |
Styrelseledamot | Bång, Eva Ann-Charlotte | 2023-01-21 |
Styrelseledamot | Berggren, Anita Helena | 2022-02-01 |
Styrelsesuppleant | Eljans, Eva Margareta | 2022-02-01 |