Org.nr: 559028-8287
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Olsson, Per Henrik | 2024-06-11 |
Styrelseledamot | Skyddad identitet | 2024-01-25 |
Styrelseledamot | Haglund, Kent Christian | 2023-11-09 |
Styrelseledamot | Jansbo, Emil Jonatan | 2023-11-09 |
Styrelseledamot | Bång, Eva Ann-Charlotte | 2023-01-21 |
Ordförande | Eriksson, Rolf Weste | 2022-05-18 |
Styrelseledamot | Christiansson, Göran Ingemar | 2022-05-18 |
Styrelseledamot | Andersson, Hans Ingemar | 2022-05-18 |
Styrelseledamot | Eriksson, Rolf Weste | 2022-05-18 |
Revisor | Lengström, Anna Ingrid Helen | 2022-05-18 |