Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | POP HOUSE PROPERTY AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Brännbo Park AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PHS Hasselbacken AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | POP HOUSE NEXT DOOR AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stockholmsbajonetten 7 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 3E Entertainment AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 3E Elderly Care AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Qarlbo Property Project AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Havssvalget 14 Property AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Qarlbo Property Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Qarlbo Residential AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-18 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-03-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-12 |