Org.nr: 556698-4612
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Ståhl, Ingrid Erika | 2024-02-02 |
Styrelseledamot | Ståhl, Ingrid Erika | 2024-02-02 |
Styrelseledamot | Christensen, Per Daniel | 2023-11-18 |
Styrelsesuppleant | Holmér, Stefan Arne Gustaf | 2023-11-18 |
Verkställande direktör | Christensen, Per Daniel | 2023-11-18 |
Huvudansvarig revisor | Eriksson, Per Jonas | 2023-06-10 |
Ordförande | Åkerlund, Sven Stephan | 2022-12-20 |
Styrelseledamot | Åkerlund, Sven Stephan | 2022-12-20 |