Org.nr: 559243-1398
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Ståhl, Ingrid Erika | 2024-02-03 |
Styrelseledamot | Ståhl, Ingrid Erika | 2024-02-03 |
Styrelseledamot | Christensen, Per Daniel | 2023-11-14 |
Styrelsesuppleant | Holmér, Stefan Arne Gustaf | 2023-11-14 |
Styrelsesuppleant | Blomquist, Curt Per-Arne | 2023-06-02 |
Huvudansvarig revisor | Eriksson, Per Jonas | 2023-06-02 |
Ordförande | Åkerlund, Sven Stephan | 2022-12-15 |
Styrelseledamot | Åkerlund, Sven Stephan | 2022-12-15 |