Org.nr: 559263-9743
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Ståhl, Ingrid Erika | 2024-02-02 |
Styrelseledamot | Ståhl, Ingrid Erika | 2024-02-02 |
Styrelseledamot | Christensen, Per Daniel | 2023-11-14 |
Styrelsesuppleant | Kyringer-Jurell, Matilda Eleonora | 2023-11-14 |
Ordförande | Holmér, Stefan Arne Gustaf | 2023-05-30 |
Styrelseledamot | Holmér, Stefan Arne Gustaf | 2023-05-30 |
Styrelseledamot | Blomquist, Curt Per-Arne | 2023-05-30 |
Huvudansvarig revisor | Eriksson, Per Jonas | 2023-05-30 |
Styrelsesuppleant | Svarén, Kicki Kristina Sara Maria | 2022-04-21 |