Org.nr: 559244-8855
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Ståhl, Ingrid Erika | 2024-02-02 |
Styrelseledamot | Ståhl, Ingrid Erika | 2024-02-02 |
Ordförande | Christensen, Per Daniel | 2023-11-23 |
Styrelseledamot | Christensen, Per Daniel | 2023-11-23 |
Huvudansvarig revisor | Eriksson, Per Jonas | 2023-05-27 |
Ordförande | Hederos, Mats Peter | 2023-03-28 |
Styrelseledamot | Alm, Gunnar Per Joakim | 2023-03-28 |
Styrelseledamot | Blomquist, Curt Per-Arne | 2023-03-28 |
Styrelseledamot | Jonsson, Anton Karl Elias | 2023-03-28 |
Styrelseledamot | Hederos, Mats Peter | 2023-03-28 |
Styrelsesuppleant | Törnqvist, Sören Micael | 2023-03-28 |
Styrelsesuppleant | Holmér, Stefan Arne Gustaf | 2023-03-28 |
Styrelseledamot | Åkerlund, Sven Stephan | 2022-12-29 |
Ordförande | Wirdenius, Hans Fredrik | 2022-05-23 |
Styrelseledamot | Wirdenius, Hans Fredrik | 2022-05-23 |