Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-23 |
||
Ordförande Utträde: 2024-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-07-19 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-07-02 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-26 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-25 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-25 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-06-19 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-05-21 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-05-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-05-20 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-09 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-01-16 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-10-03 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-10-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-26 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-31 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-04 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-10 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-12 |
||
Ordförande Utträde: 2021-12-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-15 |