Org.nr: 559308-9641
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Jaaniste, Robert Arvi Fredric | 2024-06-27 |
Ordförande | Hansson Hagman, Elin Maria | 2024-01-10 |
Styrelseledamot | Hansson Hagman, Elin Maria | 2024-01-10 |
Huvudansvarig revisor | Lundström, Elisabeth Cecilia | 2023-09-24 |
Revisor | KPMG AB | 2023-09-24 |
Extern firmatecknare | Hyll, Birger Stefan | 2022-07-26 |
Huvudansvarig revisor | Persson, Mats Christer Roland | 2022-07-26 |
Revisor | Deloitte AB | 2022-07-26 |