Org.nr: 556899-6051
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Jaaniste, Robert Arvi Fredric | 2024-06-28 |
Huvudansvarig revisor | Lundström, Elisabeth Cecilia | 2024-06-24 |
Revisor | KPMG AB | 2024-06-24 |
Ordförande | Hansson Hagman, Elin Maria | 2024-01-11 |
Styrelseledamot | Hansson Hagman, Elin Maria | 2024-01-11 |
Extern firmatecknare | Hyll, Birger Stefan | 2022-08-09 |
Huvudansvarig revisor | Persson, Mats Christer Roland | 2022-08-09 |
Revisor | Deloitte AB | 2022-08-09 |