Org.nr: 559377-4333
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Jaaniste, Robert Arvi Fredric | 2024-06-27 |
Ordförande | Hansson Hagman, Elin Maria | 2024-01-12 |
Styrelseledamot | Hansson Hagman, Elin Maria | 2024-01-12 |
Huvudansvarig revisor | Lundström, Elisabeth Cecilia | 2023-09-24 |
Revisor | KPMG AB | 2023-09-24 |
Styrelseledamot | Larsson, Lars Anders | 2022-05-17 |
Styrelsesuppleant | Lovén, Jan Anders Fredrik | 2022-05-17 |
Styrelsesuppleant | Dahlin, Jan Totte | 2022-05-17 |
Styrelsesuppleant | Kovaniemi, Mari Sinikka | 2022-05-17 |
Styrelsesuppleant | Biström, Anna Camilla | 2022-05-17 |
Styrelsesuppleant | Wik, Emma Maria Birgitta | 2022-05-17 |
Styrelsesuppleant | Bjarnhagen, Anna Carolina Maria | 2022-05-17 |
Styrelsesuppleant | Sjöstedt, Eva Evelina Evelyn | 2022-05-17 |
Styrelsesuppleant | Wåhlstedt, Olina Kristina Maria | 2022-05-17 |
Styrelsesuppleant | Bergman Gullmark, Viktor Elias | 2022-05-17 |
Styrelsesuppleant | Ottosson, Andreas Hans Eddie | 2022-05-17 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Anna Matilda | 2022-05-17 |