Org.nr: 559346-7730
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Tiitso Leppänen, Anna Linda | 2024-06-27 |
Styrelseledamot | Tiitso Leppänen, Anna Linda | 2024-06-27 |
Extern firmatecknare | Wikström, Eva Josefine | 2024-06-27 |
Extern firmatecknare | Jaaniste, Robert Arvi Fredric | 2024-06-27 |
Huvudansvarig revisor | Lundström, Elisabeth Cecilia | 2023-09-24 |
Revisor | KPMG AB | 2023-09-24 |
Extern firmatecknare | Hyll, Birger Stefan | 2022-08-03 |
Huvudansvarig revisor | Persson, Mats Christer Roland | 2022-08-03 |
Revisor | Deloitte AB | 2022-08-03 |
Styrelseledamot | Larsson, Lars Anders | 2022-01-14 |
Styrelsesuppleant | Bjarnhagen, Anna Carolina Maria | 2022-01-14 |
Styrelsesuppleant | Bergman Gullmark, Viktor Elias | 2022-01-14 |
Styrelsesuppleant | Wik, Emma Maria Birgitta | 2022-01-14 |
Styrelsesuppleant | Bergh, Emelie Sofia | 2022-01-14 |
Styrelsesuppleant | Wåhlstedt, Olina Kristina Maria | 2022-01-14 |
Styrelsesuppleant | Kovaniemi, Mari Sinikka | 2022-01-14 |
Styrelsesuppleant | Dahlin, Jan Totte | 2022-01-14 |
Styrelsesuppleant | Biström, Anna Camilla | 2022-01-14 |
Styrelsesuppleant | Sjödin, Anna Matilda | 2022-01-14 |
Styrelsesuppleant | Lovén, Jan Anders Fredrik | 2022-01-14 |