Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Asan Malmö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ingelsta Bilvård AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dana AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Yigang import och export AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ants i Linköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-08 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-02 |