Org.nr: 559001-5128
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Abdel Atty, Hiba | 2023-12-26 |
Styrelseledamot | Abed Allall, Mias | 2023-09-26 |
Styrelseledamot | Soleman Abo Gheda, Seham | 2023-04-20 |
Styrelseledamot | Ezeddin, Abdullah | 2023-02-08 |
Styrelsesuppleant | Artoush, Haval | 2023-02-03 |