Org.nr: 559336-5876
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Chebil, Ridha | 2024-05-15 |
Styrelsesuppleant | Hessler, Carsten | 2024-02-21 |
Styrelsesuppleant | Holmström, Jan Herry Ernst | 2024-01-31 |
Styrelsesuppleant | Chebil, Ridha | 2023-09-12 |
Styrelsesuppleant | Holmström, Jan Herry Ernst | 2023-08-30 |
Styrelseledamot | El Jaiem, Anis | 2023-01-17 |
Styrelsesuppleant | El Jaiem, Emelie | 2023-01-17 |
Styrelseledamot | Nordström, Lina Anna Elisabeth | 2021-10-30 |
Styrelsesuppleant | Rillner, Lars Hugo Viking | 2021-10-30 |
Styrelsesuppleant | Nilsson Andersson, Petra Maria | 2021-10-30 |
Styrelsesuppleant | Koleszar Hading, Patrik Mattias | 2021-10-30 |