Org.nr: 559338-7896
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Butrus, Rofaiel | 2024-05-03 |
Styrelseledamot | Botros, Philip | 2023-10-11 |
Styrelsesuppleant | Bettros, Gabie | 2023-10-11 |
Styrelseledamot | Al Khory, Elias Najib | 2023-02-22 |
Styrelseledamot | Nordström, Lina Anna Elisabeth | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Rillner, Lars Hugo Viking | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Nilsson Andersson, Petra Maria | 2021-11-18 |
Styrelsesuppleant | Koleszar Hading, Patrik Mattias | 2021-11-18 |