Org.nr: 559047-0604
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Butrus, Rofaiel | 2024-01-13 |
Styrelsesuppleant | Gawad, Jakob | 2024-01-13 |
Styrelsesuppleant | Satar, Omar Tahrer | 2023-03-16 |
Styrelsesuppleant | Gawad, Jakob | 2022-06-29 |
Styrelseledamot | Erdugan, Mehmet Hakan | 2022-01-30 |
Styrelsesuppleant | Erdugan, Joakim Can | 2022-01-30 |
Styrelsesuppleant | Erdugan, Olivia Aylin | 2022-01-30 |