Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Johan Edvin Johansson
Johan Edvin Johansson
19790520-XXXX
Ta kreditupplysning
Johansson, Johan Edvin är en man född den 20 maj 1979 och är bosatt i Lidingö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Viaplay Group Sweden Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Viaplay Group Sweden Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Viaplay Studios AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Viaplay Group Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Viaplay Group Radio AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kilohertz AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Viaplay Group Radio Sales AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Viaplay Group Services AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Viaplay Studios Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Viaplay Studios Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Matador Film AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Matador Film AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Viaplay Group International AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Daniel Wellington AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Viaplay Group AB (publ)
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
JFT Trading AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Viaplay Group JV Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Johansson, Johan
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Johan Edvin Johansson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern vice verkställande direktör
Utträde: 2024-07-11
Gilion Holding AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-04-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 31 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Viaplay Group Sweden Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jørgen Madsen Lindemann
Ordförande
Jørgen Madsen Lindemann
Huvudansvarig revisor
Karl Tomas Gerhard Gerhardsson
Revisor
KPMG AB
Styrelseledamot
Johan Edvin Johansson
Verkställande direktör
Johan Edvin Johansson
Styrelseledamot
Christian Schrøder Albeck
Tillbaka till sidans topp
Viaplay Studios AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jørgen Madsen Lindemann
Ordförande
Jørgen Madsen Lindemann
Huvudansvarig revisor
Caroline Maria Haaber-Bernth
Revisor
KPMG AB
Styrelseledamot
Christian Schrøder Albeck
Verkställande direktör
Christian Schrøder Albeck
Styrelseledamot
Johan Edvin Johansson
Tillbaka till sidans topp
Viaplay Group Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Jørgen Madsen Lindemann
Ordförande
Jørgen Madsen Lindemann
Huvudansvarig revisor
Per Magnus Ripa
Revisor
KPMG AB
Styrelseledamot
Christian Schøder Albeck
Verkställande direktör
Christian Schøder Albeck
Styrelseledamot
Johan Edvin Johansson
Tillbaka till sidans topp