Org.nr: 559124-6847
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Patrickson, Enrique Alberto | 2024-10-04 |
Styrelseledamot | Schauman, Maria Christina P | 2024-06-11 |
Styrelseledamot | House, Andrew James | 2024-06-11 |
Styrelseledamot | Borg, Anders Erik | 2024-06-11 |
Styrelseledamot | Tydeman, Natalie Patricia | 2024-06-11 |
Ordförande | Erenbjerg, Pernille Lyngvold | 2023-07-29 |
Styrelseledamot | Erenbjerg, Pernille Lyngvold | 2023-07-29 |
Extern verkställande direktör | Jensen, Anders Ytrup | 2023-06-16 |
Extern firmatecknare | Regen Jansson, Åsa Ulrika | 2022-10-04 |
Extern firmatecknare | Catrina, Gabriel Ernesto | 2021-12-16 |