Org.nr: 556264-3261
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Karlsen, Örjan | 2024-09-07 |
Styrelseledamot | Patrickson, Enrique Alberto | 2024-09-07 |
Styrelseledamot | Wallestam, Filippa Elisabet | 2023-09-22 |
Styrelseledamot | Osmancevic, Azra | 2023-09-22 |
Ordförande | Jensen, Anders Ytrup | 2023-07-19 |
Styrelseledamot | Jensen, Anders Ytrup | 2023-07-19 |
Styrelseledamot | Regen Jansson, Åsa Ulrika | 2023-07-19 |
Styrelseledamot | Bastin, Alexander Pierre-Louis | 2023-07-19 |
Verkställande direktör | Bastin, Alexander Pierre-Louis | 2023-07-19 |
Styrelseledamot | Catrina, Gabriel Ernesto | 2021-12-16 |