Org.nr: 556057-9558
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Patrickson, Enrique Alberto | 2024-09-06 |
Styrelseledamot | Perrone, My Maria | 2024-09-06 |
Styrelseledamot | Kupersmidt, Sahar | 2023-09-22 |
Ordförande | Jensen, Anders Ytrup | 2023-07-22 |
Styrelseledamot | Jensen, Anders Ytrup | 2023-07-22 |
Styrelseledamot | Regen Jansson, Åsa Ulrika | 2023-07-22 |
Styrelseledamot | Catrina, Gabriel Ernesto | 2021-12-16 |
Huvudansvarig revisor | Thilstedt, Lars Joakim | 2021-11-05 |