Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-14 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-06-14 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-06-14 |
||
Ordförande Utträde: 2023-07-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-22 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-07-22 |
||
Ordförande Utträde: 2023-06-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-06-27 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-11 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-02-11 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-18 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-07 |
||
Ordförande Utträde: 2022-05-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-31 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-05-31 |