Org.nr: 556781-3109
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Danielsson, Anna Ulrika | 2024-06-20 |
Styrelseledamot | Hildebrand, S Anders W L | 2023-10-21 |
Huvudansvarig revisor | Hägglund, Ann-Christin | 2023-08-11 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2023-08-11 |
Huvudansvarig revisor | Robertson, Åsa Carina | 2022-12-17 |
Styrelseledamot | Lindqvist, Lars Martin | 2021-12-03 |