Org.nr: 559332-9740
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Danielsson, Anna Ulrika | 2024-06-24 |
Styrelseledamot | Hildebrand, S Anders W L | 2023-10-18 |
Styrelsesuppleant | Sultan, Niels Martin Gustav | 2021-12-10 |
Styrelseledamot | Berggren, Anita Helena | 2021-10-14 |
Styrelsesuppleant | Eljans, Eva Margareta | 2021-10-14 |