Org.nr: 559137-9077
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Danielsson, Anna Ulrika | 2024-06-25 |
Huvudansvarig revisor | Hägglund, Ann-Christin | 2024-02-28 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2024-02-28 |
Styrelseledamot | Vindelev Stephansen, René | 2023-10-25 |
Styrelseledamot | Hildebrand, S Anders W L | 2023-10-25 |
Styrelseledamot | Fjellström, Thomas Zacharias | 2022-11-25 |
Styrelseledamot | Rabenius, Lars-Olov Mikael | 2022-11-25 |
Revisor | Krpuljevic, Selver | 2022-11-25 |
Extern verkställande direktör | Giambanco, Andreas Oscar | 2022-03-05 |
Ordförande | Lindqvist, Lars Martin | 2022-01-12 |
Styrelseledamot | Lindqvist, Lars Martin | 2022-01-12 |