Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-09 |