Org.nr: 556313-5309
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Vargö, Carl Daniel | 2024-06-05 |
Huvudansvarig revisor | Gustavsson, Malin Elisabet Irené | 2024-06-05 |
Revisor | BDO Mälardalen AB | 2024-06-05 |
Huvudansvarig revisor | Lind, Per Henrik Olof | 2023-05-27 |
Revisor | KPMG AB | 2023-05-27 |
Extern verkställande direktör | Save, Lars Bertil | 2022-10-08 |
Extern vice verkställande direktör | Nilsson Nyström, Claes Torbjörn | 2022-09-10 |
Ordförande | Strandbacke, Margareta Astrid | 2022-05-18 |
Styrelseledamot | Lindström, Bengt Gunnar | 2022-05-18 |
Styrelseledamot | Strandbacke, Margareta Astrid | 2022-05-18 |
Ordförande | Sundsvik, Lena Ulla-Britt | 2021-12-04 |
Styrelseledamot | Sundsvik, Lena Ulla-Britt | 2021-12-04 |
Styrelseledamot | Save, Erik Axel | 2021-12-04 |
Styrelseledamot | Bergqvist, Bo Tommy Daniel | 2021-12-04 |
Styrelseledamot | Ågren, Peter Ingemar | 2021-12-04 |