Org.nr: 559206-2581
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Karlsson, Per Gunnar Reinhold | 2023-10-11 |
Styrelseledamot | Husmark Pehrsson, Cristina Maria | 2023-08-19 |
Styrelseledamot | Karimi, Ali Akbar | 2023-08-19 |
Styrelseledamot | Odenberg, Mikael Ingemarsson | 2023-08-19 |
Revisor | Larsson, Bengt Anders | 2022-07-05 |
Ordförande | Blomberg, Mathias Björnsson | 2022-02-19 |
Styrelseledamot | Rönnquist, Kjell Thomas | 2022-02-19 |
Styrelseledamot | Nordström, Niklas Johan Erik | 2022-02-19 |
Styrelseledamot | Blomberg, Mathias Björnsson | 2022-02-19 |
Extern verkställande direktör | Lind, Filip Georg | 2022-02-19 |
Extern firmatecknare | Wester, Mats Niklas | 2021-10-26 |