Org.nr: 556614-8440
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Gustavsson, Malin Elisabet Irené | 2024-09-18 |
Revisor | BDO Mälardalen AB | 2024-09-18 |
Huvudansvarig revisor | Lind, Per Henrik Olof | 2023-07-12 |
Revisor | KPMG AB | 2023-07-12 |
Styrelseledamot | Ågren, Peter Ingemar | 2022-11-01 |
Styrelsesuppleant | Kvist, Jenny Linda Marie | 2022-11-01 |
Styrelsesuppleant | Save, Lars Bertil | 2022-11-01 |
Ordförande | Nilsson Nyström, Claes Torbjörn | 2022-08-25 |
Styrelseledamot | Nilsson Nyström, Claes Torbjörn | 2022-08-25 |