Org.nr: 559050-8676
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Kröger, Maria Sofia Katarina | 2024-06-28 |
Styrelseledamot | Forsberg, Jan Erik Anders | 2024-06-28 |
Styrelseledamot | Hörnquist, Bror Jens Martin | 2024-01-25 |
Styrelseledamot | Glansberg, Patrik | 2024-01-25 |
Verkställande direktör | Glansberg, Patrik | 2024-01-25 |
Ordförande | Ruth, Hans André Tobias | 2023-06-08 |
Styrelseledamot | Ruth, Hans André Tobias | 2023-06-08 |
Styrelseledamot | Svensson, Jesper Johan | 2023-06-08 |
Styrelseledamot | Dunder, Johan Andreas | 2022-08-26 |