Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-08 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-27 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-05-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-26 |