Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Leif Åke Göransson
Leif Åke Göransson
19670217-XXXX
Ta kreditupplysning
Göransson, Leif Åke är en man född den 17 februari 1967 och är bosatt i Sollentuna
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Umia Ystad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Umia Ystad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Umia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Umia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern verkställande direktör
Umia Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Umia Öst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Umia Öst AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Umia Östergötland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Umia Östergötland AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Umia Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Umia Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Umia Skellefteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Umia Skellefteå AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Göransson & Göransson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Umia Teknikkonsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Umia Uppsala AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Umia Uppsala AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Umia Uppsala Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Umia Uppsala Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Umia Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Umia Göteborg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Leif Åke Göransson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2024-10-02
Umia Teknikkonsult AB
Aktivt
Extern verkställande direktör
Utträde: 2023-01-18
Eltel Networks Infranet AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 19 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Umia Ystad AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Knut Arne Leif Nilsson
Styrelseledamot
Maria Sofia Katarina Kröger
Huvudansvarig revisor
Lars Henrik Johansson
Styrelseledamot
Hans André Tobias Ruth
Styrelseledamot
André Pierre Robert Stridh
Verkställande direktör
André Pierre Robert Stridh
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Styrelseledamot
Leif Åke Göransson
Ordförande
Leif Åke Göransson
Tillbaka till sidans topp
Umia AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisorssuppleant
Nils Thomas Nilsson
Styrelseledamot
Bror Jens Martin Hörnquist
Verkställande direktör
Bror Jens Martin Hörnquist
Styrelseledamot
Jan Erik Anders Forsberg
Revisor
Lars Henrik Johansson
Styrelseledamot
Leif Åke Göransson
Ordförande
Leif Åke Göransson
Styrelseledamot
Maria Sofia Katarina Kröger
Tillbaka till sidans topp
Umia Sweden AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Björn Gunnar Andersson
Ordförande
Björn Gunnar Andersson
Styrelseledamot
Bror Jens Martin Hörnquist
Extern verkställande direktör
Leif Åke Göransson
Styrelseledamot
Henrik Sven Ragnar Flygar
Revisor
Lars Henrik Johansson
Styrelseledamot
Hans André Tobias Ruth
Styrelseledamot
Johan Andreas Dunder
Styrelseledamot
Kent Keiward Pham
Tillbaka till sidans topp