Org.nr: 559133-8271
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Göransson, Leif Åke | 2024-10-02 |
Styrelseledamot | Kröger, Maria Sofia Katarina | 2024-10-02 |
Styrelseledamot | Ruth, Hans André Tobias | 2024-10-02 |
Extern verkställande direktör | Åström, Bo Jörgen | 2024-10-02 |
Styrelseledamot | Åström, Bo Jörgen | 2024-09-11 |
Styrelseledamot | Nordin, Mattias Björn | 2024-09-11 |
Verkställande direktör | Åström, Bo Jörgen | 2024-09-11 |
Ordförande | Hörnquist, Bror Jens Martin | 2024-06-12 |
Styrelseledamot | Hörnquist, Bror Jens Martin | 2024-06-12 |
Styrelseledamot | Schönström, Per Erik Michael | 2024-01-12 |
Styrelseledamot | Dunder, Johan Andreas | 2024-01-12 |