Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-16 |