Org.nr: 556822-5501
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Sawjani, Märta Kristina Elisabet | 2024-06-17 |
Extern firmatecknare | Löveborg, Malin Therése | 2024-06-17 |
Extern firmatecknare | Nilsson Broman, Elin Anna Linnéa | 2024-06-17 |
Extern firmatecknare | Schlasberg, Sebastian Fredrik | 2024-06-17 |
Revisor | Deloitte AB | 2024-06-17 |
Styrelseledamot | Rystedt, Lars Örjan | 2024-06-17 |
Styrelsesuppleant | Andersson, Jens Robert | 2024-06-17 |
Huvudansvarig revisor | Jagner, Harald Clifford | 2024-06-17 |
Extern verkställande direktör | Hilmersson, Eva Mariette | 2023-05-26 |
Styrelsesuppleant | Strandberg, Maria Rebecca Helena | 2023-02-23 |
Styrelsesuppleant | Månesköld, Kristina Maria | 2022-05-15 |