Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-07-04 |
||
Ordförande Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-04-12 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-08 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-01-13 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-12-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-12-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-12-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-12-24 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-12-24 |